中国银行:刘金因个人原因辞去行长等职务
来源:财联社
财联社8月25日电,中国职务中国银行公告,银行因个因辞刘金先生因个人原因,刘金保定市某某通信设备服务中心辞去本行副董事长、人原执行董事、去行董事会战略发展委员会委员及本行行长职务。中国职务该辞任自2024年8月25日起生效。银行因个因辞
更多报道:中国银行,刘金突发!人原(中新经纬)
中国银行25日公告,去行该行董事会收到刘金的中国职务辞呈。刘金因个人原因,银行因个因辞辞去中国银行副董事长、刘金保定市某某通信设备服务中心执行董事、人原董事会战略发展委员会委员及该行行长职务。去行该辞任自2024年8月25日起生效。
刘金 资料图此外,中行董事会批准由董事长葛海蛟代为履行行长职责,至该行聘任的新行长正式履职之日止。
此前8月19日中国银行召开的2024年第七次董事会会议上,应出席董事14名,亲自出席董事13名。刘金因其他安排未出席会议。中国银行2023年财报显示,当年共召开13次董事会,刘金亲自出席了11次,缺席2次。
简历显示,刘金出生于1967年,1993年毕业于山东大学,获得文学硕士学位。此前他曾在中国工商银行工作多年,先后担任中国工商银行山东省分行副行长,工银欧洲副董事长、执行董事、总经理兼中国工商银行法兰克福分行总经理,中国工商银行总行投资银行部总经理,江苏省分行行长等职务。
2018年9月至2019年11月,刘金担任国家开发银行副行长。2019年12月至2021年3月,刘金担任中国光大集团股份公司执行董事。2020年1月至2021年3月,他正式担任中国光大银行行长,2020年3月至2021年3月,担任中国光大银行执行董事。
担任光大银行行长仅一年后,刘金调任中行,自2021年4月起任中行行长,2021年6月起任中行副董事长。2021年8月起兼任中银香港(控股)有限公司副董事长。2023年4月至2024年3月兼任中银航空租赁有限公司董事长。
相关文章
- 近4个月,蔡崇信增持了阿里巴巴股票约145万股。阿里巴巴8月28日正式完成香港双重主要上市。近日,据阿里巴巴披露,截至8月28日,阿里巴巴联合创始人、主席蔡崇信持有公司股票2.7675亿股,占比约为12024-09-21
- 生活中,一些日常用品使用不当也会成为“毒素”。近日,江苏省中医院急诊中心就接诊了一位在家中发生“氯气中毒”的患者,这位患者中毒不久就呼吸衰竭住进了急诊EICU,而究其原因,竟然是在清洗卫生间时用错了消2024-09-21
- 克里米亚大桥管理机构当地时间6月30日表示,公路交通临时关闭,禁止汽车通行。总台记者 宋瑶)2024-09-21
- 建议所有家长与目标学校保持密切联系,在关闭志愿填报通道前,预估线都有可能动态变化。各大高中预估线截至目前,仅供参考)学校排名不分先后南师附中637分以上来校登记成绩,其他有可能通过指标生录取的学生需在2024-09-21
- 当地时间14日,以色列国防军在一份声明中称,以军近日在加沙地带南部拉法的特尔苏丹社区开展军事行动,在行动中打死100多名巴勒斯坦武装人员。此外,以军在该地区还搜寻到多个属于巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈2024-09-21
- 尊重每一位普通的劳动者,绝不应该成为一句空话。一切管理手段都应当有人性的温度 一段环卫工人高温天气用抹布擦拭导流线的视频引发关注。据新京报报道,一家环境清洁公司应当地城管局要求对道路导流线进行清2024-09-21
最新评论